EP4241021 - FEHLER ERKENNENDER LUFTREINIGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.05.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arçelik Anonim Sirketi Sutluce Karaagac Caddesi No: 2/6 Beyoglu 34445 Istanbul / TR | [2023/37] | Erfinder | 01 /
TARKUÇ, Simge 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 02 /
KANDEM R, Nihat 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 03 /
ÇOBAN, Burak 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 04 /
ER, Dilan 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 05 /
KESK N, Ege 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | [2023/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21889744.5 | 08.07.2021 | [2023/37] | WO2021TR50704 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TR20200017522 | 03.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TR 202017522 | [2023/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022098326 | Datum: | 12.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4241021 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.05.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | TR | 12.05.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2024 | Klassifikation | IPC: | F24F8/00, B01D46/00, F24F11/38 | [2024/42] | CPC: |
F24F8/15 (EP,US);
F24F11/38 (EP,US);
B01D53/346 (US);
B01D53/62 (US);
B01D53/78 (US);
B01D53/965 (US);
B01D61/46 (US);
F24F11/49 (EP);
F24F11/64 (EP);
F24F7/003 (EP);
F24F8/192 (EP);
B01D2257/504 (US);
B01D2259/4508 (US);
F24F2110/70 (EP,US);
F24F2140/00 (US);
Y02C20/40 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2023/37] | F24F8/00, B01D46/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FEHLER ERKENNENDER LUFTREINIGER | [2023/37] | Englisch: | AN AIR PURIFIER DETECTING ERRORS | [2023/37] | Französisch: | PURIFICATEUR D'AIR DÉTECTANT DES ERREURS | [2023/37] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 31.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB2530089 (AIRFILT LTD [GB]); | [A]CN108758856 (SICHUAN JIANYUAN ENERGY SAVING TECH CO LTD); | [A]WO2018206682 (KONINKLIJKE PHILIPS NV [NL]); | [A]CN111121185 (FANCHANG DONGFANG CLOTHING CO LTD) |