Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 23.08.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Eintritt in die regionale Phase | 07.06.2023 | Übersetzung eingereicht | | 07.06.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 07.06.2023 | Recherchengebühr entrichtet | | 07.06.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 07.06.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 21.05.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Datum des Ereignisses: | 11.08.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 11.08.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20230607 | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 14.02.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 14.02.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20240422 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/14 20060101AFI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 1/16 20060101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/0481 20220101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/0486 20130101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G09G 3/00 20060101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04M 1/02 20060101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04M 1/03 20060101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/147 20060101ALI20240416BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/04883 20220101ALI20240416BHEP | |