EP4231088 - RÜCKBELEUCHTUNGSMODUL UND ANZEIGEBILDSCHIRM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.03.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/34] | Erfinder | 01 /
OUYANG, Shihong Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
CHANG, Yiwen Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/34] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2023/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21897179.4 | 29.11.2021 | [2023/34] | WO2021CN133915 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202011384672 | 30.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202011384672 | [2023/34] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022111679 | Datum: | 02.06.2022 | Sprache: | ZH | [2022/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4231088 | Datum: | 23.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 02.06.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.03.2024 | Klassifikation | IPC: | G02F1/13357, H01L33/60 | [2023/34] | CPC: |
H01L33/60 (EP,KR);
G02F1/133605 (EP,CN,KR,US);
G02F1/133603 (EP,US);
G02F1/133606 (EP,CN,KR,US);
G02F1/133609 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RÜCKBELEUCHTUNGSMODUL UND ANZEIGEBILDSCHIRM | [2023/34] | Englisch: | BACKLIGHT MODULE AND DISPLAY SCREEN | [2023/34] | Französisch: | MODULE DE RÉTROÉCLAIRAGE ET ÉCRAN D'AFFICHAGE | [2023/34] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2023 | Übersetzung eingereicht | 17.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 17.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2007147081 (CHOI JONG-HYUN [KR]); | [A]US2009213571 (JIN MIN JI [KR], et al); | [XA]US2015261042 (SUGAYA HIROKI [JP]); | [IA]US2020006297 (YAMADA MOTOKAZU [JP]) |