EP4254284 - VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG EINES VERSORGUNGSVERFAHRENS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 16-1, Higashiueno 2-chome Taito-ku Tokyo 110-0015 / JP | [2023/40] | Erfinder | 01 /
KANNO, Kousuke Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0013 / JP | 02 /
IWASAKI, Ayato Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0013 / JP | [2023/40] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2023/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21897868.2 | 19.11.2021 | [2023/40] | WO2021JP42558 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200194749 | 24.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020194749 | [2023/40] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022113894 | Datum: | 02.06.2022 | Sprache: | JA | [2022/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4254284 | Datum: | 04.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.06.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2024 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/08 | [2023/40] | CPC: |
G06Q10/087 (EP,US);
G06Q10/08 (EP,KR);
G06Q50/04 (US);
G06Q10/0631 (KR);
G06Q10/06315 (US);
G06Q10/0637 (KR);
G06Q10/06393 (EP,KR);
G06Q10/20 (EP);
G06Q50/08 (KR);
Y02P90/30 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG EINES VERSORGUNGSVERFAHRENS | [2023/40] | Englisch: | SUPPLY METHOD DETERMINATION DEVICE | [2023/40] | Französisch: | DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DE PROCÉDÉ D'APPROVISIONNEMENT | [2023/40] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2023 | Übersetzung eingereicht | 26.06.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.06.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.06.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.06.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.09.2022 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 26.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2002366220 (HITACHI LTD); | [A]WO2014128845 (HITACHI LTD [JP]); | [A]JP2015225351 (HITACHI LTD); | [A]JP2017182448 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY); | [AX]JP2020071502 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | vom Anmelder | JP2017182448 |