EP4273137 - REIHE PIPERIDIN-SUBSTITUIERTER BENZOESÄUREVERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.03.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 03.04.2024 [2024/14] | 01.03.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 03.04.2024 [2024/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Medshine Discovery Inc. Room 218, No. 9 Gaoxin Road Jiangbei New District Nanjing, Jiangsu 210032 / CN | [2023/45] | Erfinder | 01 /
CHEN, Kevin X Shanghai 200131 / CN | 02 /
ZHANG, Li Shanghai 200131 / CN | 03 /
GUI, Houze Shanghai 200131 / CN | 04 /
ZHANG, Haoyu Shanghai 200131 / CN | 05 /
ZHANG, Huiyu Shanghai 200131 / CN | 06 /
HU, Guoping Shanghai 200131 / CN | 07 /
LI, Jian Shanghai 200131 / CN | 08 /
CHEN, Shuhui Shanghai 200131 / CN | [2023/45] | Vertreter | RGTH Patentanwälte PartGmbB Neuer Wall 10 20354 Hamburg / DE | [2023/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21914669.3 | 30.12.2021 | [2023/45] | WO2021CN143257 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202011610857 | 30.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202011610857 | CN202110266011 | 11.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110266011 | CN202110751316 | 02.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110751316 | CN202111234085 | 22.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202111234085 | [2023/45] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022143940 | Datum: | 07.07.2022 | Sprache: | ZH | [2022/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4273137 | Datum: | 08.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 07.07.2022 | Klassifikation | IPC: | C07D401/06, C07D401/02, C07D403/02, C07D403/06, A61K31/454, A61P13/12 | [2023/45] | CPC: |
C07D401/06 (EP,US);
A61P13/12 (EP,US);
C07D405/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REIHE PIPERIDIN-SUBSTITUIERTER BENZOESÄUREVERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG | [2023/45] | Englisch: | SERIES OF PIPERIDINE-SUBSTITUTED BENZOIC ACID COMPOUNDS, AND USE THEREOF | [2023/45] | Französisch: | SÉRIE DE COMPOSÉS D'ACIDE BENZOÏQUE SUBSTITUÉS PAR PIPÉRIDINE ET LEUR UTILISATION | [2023/45] | Eintritt in die regionale Phase | 26.07.2023 | Übersetzung eingereicht | 26.07.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.07.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.07.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.07.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/45] | 16.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |