EP4278817 - DIREKTZUGRIFFSKANALPARAMETERPRIORISIERUNG MIT NETZWERKSCHICHTDIFFERENZIERUNG UND ZUGANGSIDENTITÄTSDIFFERENZIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM INCORPORATED ATTN: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2023/47] | Erfinder | 01 /
CHENG, Peng San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
HE, Linhai San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
GRIOT, Miguel San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
AGARWAL, Ravi San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
XU, Huilin San Diego, California 92121-1714 / US | [2023/47] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [2023/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21918362.1 | 14.01.2021 | [2023/47] | WO2021CN71765 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022151153 | Datum: | 21.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4278817 | Datum: | 22.11.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.07.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.07.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2024 | Klassifikation | IPC: | H04W74/0833, H04W48/18 | [2024/39] | CPC: |
H04W74/0833 (EP,KR,US);
H04W48/18 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2023/47] | H04W74/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIREKTZUGRIFFSKANALPARAMETERPRIORISIERUNG MIT NETZWERKSCHICHTDIFFERENZIERUNG UND ZUGANGSIDENTITÄTSDIFFERENZIERUNG | [2023/47] | Englisch: | RANDOM ACCESS CHANNEL PARAMETER PRIORITIZATION WITH NETWORK SLICE DIFFERENTIATION AND ACCESS IDENTITY DIFFERENTIATION | [2023/47] | Französisch: | HIÉRARCHISATION DE PARAMÈTRES DE CANAL D'ACCÈS ALÉATOIRE AVEC DIFFÉRENCIATION DE TRANCHES DE RÉSEAU ET DIFFÉRENCIATION D'IDENTITÉ D'ACCÈS | [2023/47] | Eintritt in die regionale Phase | 26.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.05.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/47] | 19.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CN106572516 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]WO2018142200 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [X]CN111448841 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD); | [A]CN111557119 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD); | [A]CN111955031 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD); | [X]US2020367145 (ZHANG JUN [CN], et al) |