EP4310144 - THERMOPLASTISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS GEFORMTER GEGENSTAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Techno-UMG Co., Ltd. 1-9-2, Higashi-Shimbashi Minato-ku Tokyo 105-0021 / JP | [2024/04] | Erfinder | 01 /
FUJII, Shinji Tokyo 105-0021 / JP | 02 /
TANAKA, Naruki Tokyo 105-0021 / JP | [2024/04] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2024/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21931715.3 | 01.12.2021 | [2024/04] | WO2021JP44079 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210043780 | 17.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021043780 | [2024/04] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022195972 | Datum: | 22.09.2022 | Sprache: | JA | [2022/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4310144 | Datum: | 24.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 22.09.2022 | Klassifikation | IPC: | C08L25/06, C08L51/04, C08L53/02, C08L69/00 | [2024/04] | CPC: |
C08F212/12 (EP);
C08L55/02 (US);
C08F212/10 (US);
C08F255/04 (EP);
C08F279/04 (EP);
C08F8/04 (US);
C08G64/04 (US);
C08L25/12 (EP);
C08L25/16 (EP);
C08L51/04 (US);
C08L53/02 (US);
C08L69/00 (EP);
C08L9/06 (US);
C08G2350/00 (US);
C08L2205/02 (EP);
| C-Set: |
C08F212/12, C08F220/44, C08F212/08 (EP);
C08F255/04, C08F212/08, C08F220/44 (EP);
C08F279/04, C08F212/08, C08F220/44 (EP);
C08L25/16, C08L25/12, C08L51/003, C08L55/02 (EP);
C08L69/00, C08L25/12, C08L51/06, C08L53/025, C08L55/02 (EP);
C08L69/00, C08L25/12, C08L51/06, C08L53/02, C08L55/02 (EP) (-) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERMOPLASTISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS GEFORMTER GEGENSTAND | [2024/04] | Englisch: | THERMOPLASTIC COMPOSITION AND MOLDED PRODUCT THEREOF | [2024/04] | Französisch: | COMPOSITION THERMOPLASTIQUE ET PRODUIT MOULÉ CORRESPONDANT | [2024/04] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2023 | Übersetzung eingereicht | 11.08.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.08.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 11.08.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.08.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.08.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH0345646 (KURARAY CO) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]JPH05331246 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]WO2004003027 (ASAHI CHEMICAL IND [JP], et al) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]JP2008208213 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP) [A] 1-12 * claims, examples *; | [AX]JP2009191187 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP) [A] 4-5 [X] 1-3, 6-12; | [A]JP2020186306 (ASAHI KASEI CORP) [A] 1-12* claims, examples * | vom Anmelder | JPS4728915B | JPS473252B | JPS482423B | JPS428704B | JPS436636B | US3419634 | JPS4820038B | JPS634841B | JPS635401B | JPH01297413 | JPH02133406 | JPH02305814 | JPH0372512 | JP2011137066 | JP2021043780 |