EP4333562 - INDUKTIONSKOCHFELD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2024/10] | Erfinder | 01 /
KWACK, Younghwan Seoul 08592 / KR | 02 /
SON, Seongho Seoul 08592 / KR | 03 /
LEE, Yongsoo Seoul 08592 / KR | 04 /
YANG, Jaekyung Seoul 08592 / KR | [2024/10] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2024/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21939444.2 | 13.07.2021 | [2024/10] | WO2021KR08960 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210056714 | 30.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210056714 | [2024/10] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022231065 | Datum: | 03.11.2022 | Sprache: | KO | [2022/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4333562 | Datum: | 06.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.11.2022 | Klassifikation | IPC: | H05B6/12, H05B6/06 | [2024/10] | CPC: |
H05B6/065 (EP,US);
H05B6/1209 (KR);
H05B6/062 (KR);
H05B6/1245 (EP);
H05B6/1272 (US);
H05B2206/02 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INDUKTIONSKOCHFELD | [2024/10] | Englisch: | INDUCTION HEATING TYPE COOKTOP | [2024/10] | Französisch: | TABLE DE CUISSON DE TYPE À CHAUFFAGE PAR INDUCTION | [2024/10] | Eintritt in die regionale Phase | 14.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 14.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 14.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2018225755 (PANASONIC IP MAN CO LTD [JP]); | [A]JP2019067690 (HITACHI APPLIANCES INC); | [Y]KR102082507B ; | [YA]KR20200025929 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]KR20200114433 (CUCHEN CO LTD [KR]) |