EP4339523 - KLIMAANLAGE UND KLIMATISIERUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.09.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 09.09.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2024/12] | Erfinder | 01 /
MARUYAMA, Hiroki Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
MOTOMURA, Yuji Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
OKANO, Hiroyuki Tokyo 100-8310 / JP | 04 /
SHINOZAKI, Kazuyoshi Tokyo 100-8310 / JP | [2024/12] | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2024/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21941944.7 | 14.05.2021 | [2024/12] | WO2021JP18305 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022239212 | Datum: | 17.11.2022 | Sprache: | JA | [2022/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4339523 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.11.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.04.2024 | Klassifikation | IPC: | F24F11/41, F24F11/86, F25B13/00, F25B25/00, F25B27/02, F25B41/20, F25B47/02, F25B49/02 | [2024/22] | CPC: |
F25B13/00 (EP,US);
F24F11/41 (EP);
F24F11/86 (EP);
F25B25/005 (EP);
F25B27/02 (EP);
F25B41/20 (EP);
F25B47/025 (EP);
F25B49/02 (EP);
F25B2313/003 (EP,US);
F25B2313/006 (EP,US);
F25B2313/0213 (EP);
F25B2313/0233 (EP,US);
|
Frühere IPC [2024/12] | F24F11/41, F24F11/86 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLIMAANLAGE UND KLIMATISIERUNGSSYSTEM | [2024/12] | Englisch: | AIR CONDITIONER AND AIR CONDITIONING SYSTEM | [2024/12] | Französisch: | CLIMATISEUR ET SYSTÈME DE CLIMATISATION | [2024/12] | Eintritt in die regionale Phase | 26.09.2023 | Übersetzung eingereicht | 26.09.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.09.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.09.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.09.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/12] | 09.09.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.09.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2000002474 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [XY]WO2011048695 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al); | [X]CN102326039 (DAIKIN IND LTD); | [XY]US9631826 (KIMURA TAKANAO [JP], et al) | Internationale Recherche | [XY]JPH05306848 (MATSUSHITA SEIKO KK, et al); | [Y]JP2000002474 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]WO2013144994 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al); | [A]JP2017067318 (PANASONIC IP MAN CORP) | vom Anmelder | WO2016189739 |