EP4223157 - ZERSTÄUBUNGSKERN MIT LUFTSTROMKAMMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.07.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 26.04.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 02.07.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shenzhen Huachengda Precision Industry Co., Ltd. Room 101, Building C1-2, Tongfuyu Dongying Industrial Park, Xinhe Avenue, Gonghe Community Shajing Street, Baoan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2023/36] |
Frühere [2023/32] | Für alle benannten Staaten Shenzhen Huachengda Precision Industry Co., Ltd. Floor 2, Building A1 No.2082, Jincheng Road Haoer Community Shajing Town, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | Erfinder | 01 /
CHEN, Ping Guangdong, 518000 / CN | [2023/36] |
Frühere [2023/32] | 01 /
chen, pING Guangdong, 518000 / CN | Vertreter | Westphal, Mussgnug & Partner, Patentanwälte mbB Werinherstraße 79 81541 München / DE | [2023/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21960093.9 | 23.12.2021 | [2023/32] | WO2021CN140963 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023115480 | Datum: | 29.06.2023 | Sprache: | ZH | [2023/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4223157 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 29.06.2023 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2024 | Klassifikation | IPC: | A24F40/44, A24F40/46, // A24F40/10 | [2024/04] | CPC: |
A24F40/44 (EP,KR);
A24F40/40 (KR);
A24F40/10 (EP,KR);
A24F40/46 (EP,KR);
A24F40/485 (KR)
|
Frühere IPC [2023/32] | A24F/ | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZERSTÄUBUNGSKERN MIT LUFTSTROMKAMMER | [2023/32] | Englisch: | ATOMIZATION CORE HAVING AIRFLOW BIN | [2023/32] | Französisch: | NOYAU D'ATOMISATION AYANT UN COMPARTIMENT D'ÉCOULEMENT D'AIR | [2023/32] | Eintritt in die regionale Phase | 26.04.2023 | Übersetzung eingereicht | 26.04.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.04.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.04.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.04.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.04.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/32] | 02.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2015201675 (LORD CHRISTOPHER [GB]) [X] 1,2 * paragraph [0044] - paragraph [0006]; figures 2, 8 *; | [A]US2017215481 (LI YONGHAI [CN], et al) [A] 1* figures 3, 4 *; | [A]US2018289067 (COURBAT JEROME [CH], et al) [A] 1 * figure 19 *; | [XI]CN112089106 (SHENZHEN HUACHENGDA PREC INDUSTRY CO LTD) [X] 1-4,8 * paragraph [0071] - paragraph [0083] * * figures 4,6, 13 * [I] 5,7,9,10; | [E]WO2023102742 (SHENZHEN HUACHENGDA PREC INDUSTRY CO LTD [CN]) [E] 1-3,6 * paragraph [0052] - paragraph [0053]; figures 1,2,4,7,8 * |