EP4033653 - KASKADIERTER MULTIZELLENUMRICHTER MIT 3-POLIGEN H-BRÜCKEN MIT GETEILTEM ZWISCHENKREISKONDENSATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.01.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau Körperschaft des öffentlichen Rechts Gottlieb-Daimler-Straße 47 67663 Kaiserslautern / DE | [2024/01] |
Frühere [2022/30] | Für alle benannten Staaten Technische Universität Kaiserslautern Paul-Ehrlich-Str. Gebäude 32 67663 Kaiserslautern / DE | Erfinder | 01 /
Fang, Jingyang 67663 Kaiserslautern / DE | 02 /
Götz, Stefan 67663 Kaiserslautern / DE | [2022/30] | Vertreter | Patentanwaltskanzlei Vièl & Wieske PartGmbB Feldmannstraße 110 66119 Saarbrücken / DE | [2022/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22152197.4 | 19.01.2022 | [2022/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110101261 | 21.01.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021101261 | [2022/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4033653 | Datum: | 27.07.2022 | Sprache: | DE | [2022/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2022 | Klassifikation | IPC: | H02M7/483, // H02M1/32 | [2022/30] | CPC: |
H02M7/4835 (EP);
H02M1/327 (EP);
H02M7/4833 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/09] |
Frühere [2022/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KASKADIERTER MULTIZELLENUMRICHTER MIT 3-POLIGEN H-BRÜCKEN MIT GETEILTEM ZWISCHENKREISKONDENSATOR | [2022/30] | Englisch: | CASCADED MULTICELL CONVERTER WITH 3-POLE H-BRIDGES WITH SPLIT DC CAPACITOR | [2022/30] | Französisch: | CONVERTISSEUR MULTI-CELLULE EN CASCADE AVEC DES PONTS H AVEC TRIPOLE ET DES CONDENSATEURS DIVISÉS | [2022/30] | Prüfungsverfahren | 26.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/09] | 26.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.08.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2017025866 (GOETZ STEFAN [DE]); | vom Anmelder | US799 | US9496 | US3867643 | DE10103031 | US8890465 | US9502960 | US2018013339 | US10218189 | US10442309 | DE102019006476 |