EP4231263 - SICHERHEITSÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR RÄUME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.07.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Verisure Sàrl Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3A 1290 Versoix / CH | [2023/34] | Erfinder | 01 /
TORRES MONTERO, Pablo 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid / ES | 02 /
HACKETT, Nicholas 1290 Versoix, Geneva / CH | 03 /
PIEDBOIS, Julien 1290 Versoix, Geneva / CH | 04 /
MÅNSSON, Bo-Erik 21119 Malmö / SE | [2023/44] |
Frühere [2023/34] | 01 /
TORRES MONTERO, Pablo 28224 Pozuelo de Alarcó, Madrid / ES | ||
02 /
HACKETT, Nicholas 1290 Versoix, Geneva / CH | |||
03 /
PIEDBOIS, Julien 1290 Versoix, Geneva / CH | |||
04 /
MÅNSSON, Bo-Erik 21119 Malmö / SE | Vertreter | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [2023/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22157535.0 | 18.02.2022 | [2023/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4231263 | Datum: | 23.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2022 | Klassifikation | IPC: | G08B13/24, G08B29/18, G08B25/00 | [2023/34] | CPC: |
G08B13/2491 (EP);
G08B25/002 (EP);
G08B29/181 (EP);
G08B29/188 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] |
Frühere [2023/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SICHERHEITSÜBERWACHUNGSSYSTEM FÜR RÄUME | [2023/34] | Englisch: | PREMISES SECURITY MONITORING SYSTEM | [2023/34] | Französisch: | SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE SÉCURITÉ DE LOCAUX | [2023/34] | Prüfungsverfahren | 01.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/10] | 01.02.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2020039040 (VERISURE SARL [CH]); | [A]US2021136681 (MAI CHAO-LUN [US], et al); | [A]US2021360533 (NEERBEK JAN [DK], et al); | vom Anmelder | WO2020039044 |