Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3520267 | Globale Akte | 23.03.2022 | B1 | EP3520267 | 27.05.2020 | A4 | EP3520267 | 07.08.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2017US52997 | 22.09.2017 | US201615283946 | 03.10.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4030729 | Globale Akte | 20.07.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2017US52997 | 22.09.2017 | EP17858900 | 22.09.2017 | US201615283946 | 03.10.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2018067328 | Globale Akte | 12.04.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201615283946 | 03.10.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9985872 | Globale Akte | 29.05.2018 | B2 | US2018097720 | 05.04.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201615283946 | 03.10.2016 | Art | Stammanmeldung | EP3520267 |