EP4030729 - ROUTER MIT DOPPELSEITIGER TCP-SITZUNGSÜBERWACHUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.09.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten 128 Technology, Inc. 200 Wheeler Road Burlington, MA 01803 / US | [2022/29] | Erfinder | 01 /
JAFFER, Sarah V Billerica, 01821 / US | 02 /
MENON, Abilash Boxborough, 01719 / US | 03 /
YUNGELSON, Anna Lexington, 02421 / US | 04 /
TIMMONS, Patrick Newton, 02461 / US | [2022/29] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2022/29] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22158329.7 | 22.09.2017 | [2022/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615283946 | 03.10.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615283946 | [2022/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4030729 | Datum: | 20.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.04.2022 | Klassifikation | IPC: | H04L45/00, H04L45/021 | [2022/29] | CPC: |
H04L45/22 (EP,US);
H04L45/70 (EP);
H04L67/142 (US);
H04L67/561 (US);
H04L69/16 (US);
H04L45/021 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] |
Frühere [2022/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROUTER MIT DOPPELSEITIGER TCP-SITZUNGSÜBERWACHUNG | [2022/29] | Englisch: | ROUTER WITH BILATERAL TCP SESSION MONITORING | [2022/29] | Französisch: | ROUTEUR AVEC SURVEILLANCE DE SESSION TCP BILATÉRALE | [2022/29] | Prüfungsverfahren | 13.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/08] | 13.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17858900.8 / EP3520267 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004073655 (KAN CHAO [US], et al) [X] 1-3,6,7,13-15 * figures 5,7,8 * * paragraphs [0006] , [0007] , [0021] , [0023] , [0027] , [0030] , [0031] , [0033] , [0035] , [0037] , [0039] , [0 40] , [0 46] * [I] 4,5,8-12; | [I]US2011270983 (DE FORT-MENARES ULRICA [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-3 ** paragraphs [0013] - [0030] * |