EP4092645 - ERHÖHUNG DER ANSAUGLEISTUNG BEI EINEM ANSAUGRAUCHMELDER (ASD) ZUR VERKÜRZUNG DER TRANSPORTZEIT AB EINEM DETEKTIERTEN MINDESTSIGNALPEGELWERT OHNE AUSGABE EINER UNTERBRUCHSMELDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.05.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Schweiz AG Freilagerstrasse 40 8047 Zürich / CH | [2022/47] | Erfinder | 01 /
Fischer, Martin 8180 Bülach / CH | [2022/47] | Vertreter | Siemens Patent Attorneys Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/47] | Maier, Daniel Oliver Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22159123.3 | 28.02.2022 | [2022/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20210174278 | 18.05.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 21174278 | [2022/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4092645 | Datum: | 23.11.2022 | Sprache: | DE | [2022/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.08.2022 | Klassifikation | IPC: | G08B17/113, G08B17/10 | [2022/47] | CPC: |
G08B17/10 (EP,CN,US);
G01N1/24 (US);
G05B15/02 (US);
G08B17/113 (EP);
G08B25/08 (CN);
G08B25/10 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/26] |
Frühere [2022/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERHÖHUNG DER ANSAUGLEISTUNG BEI EINEM ANSAUGRAUCHMELDER (ASD) ZUR VERKÜRZUNG DER TRANSPORTZEIT AB EINEM DETEKTIERTEN MINDESTSIGNALPEGELWERT OHNE AUSGABE EINER UNTERBRUCHSMELDUNG | [2022/47] | Englisch: | INCREASE IN THE SUCTION PERFORMANCE OF AN INTAKE SMOKE ALARM (ASD) TO SHORTEN THE TRANSPORT TIME FROM A DETECTED MINIMUM SIGNAL LEVEL VALUE WITHOUT OUTPUT OF AN INTERRUPTION MESSAGE | [2022/47] | Französisch: | AUGMENTATION DE LA PUISSANCE D'ASPIRATION POUR UN DÉTECTEUR DE FUMÉE PAR ASPIRATION (ASD) PERMETTANT DE RÉDUIRE LE TEMPS DE TRANSPORT À UNE VALEUR DE NIVEAU DE SIGNAL MINIMUM DÉTECTÉ SANS ÉMETTRE DE MESSAGE D'INTERRUPTION | [2022/47] | Prüfungsverfahren | 23.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/26] | 23.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.10.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1006500 (PITTWAY CORP [US]); | [YA]EP1638062 (HEKATRON TECHNIK GMBH [DE]); | [YA]EP2244236 (HONEYWELL INT INC [US]); | [YDA]EP2407946 (SIEMENS SCHWEIZ AG [CH]) | vom Anmelder | EP2244236 | EP2407946 |