Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Validierungsstaat(en) | KH | | MA | | MD | | TN | | Prüfungsverfahren | 21.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 03   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 06.09.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 04.08.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 04.08.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED | | Datum des Ereignisses: | 08.03.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 10.04.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 10.04.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20240305 | | Datum des Ereignisses: | 25.03.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R079 | Code Expl.: | AMENDMENT OF IPC MAIN CLASS | Free Format Text: | PREVIOUS MAIN CLASS: B65D0051000000 | IPC CLASSIFICATION: | B65D0047380000 | | Datum des Ereignisses: | 24.04.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 24.04.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 47/38 20060101AFI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65B 65/00 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65B 3/00 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65B 3/04 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65B 39/12 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 51/00 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61J 1/06 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61J 1/14 20230101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61M 39/10 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61M 39/16 20060101ALI20240325BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20240425 | | Datum des Ereignisses: | 21.08.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | |