EP4238887 - VERSCHLUSSSYSTEM FÜR EINEN MEDIKAMENTENBEHÄLTER SOWIE MEDIKAMENTENBEHÄLTER MIT EINEM VERSCHLUSSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.03.2024 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inductio AG Obere Steingrubenstrasse 6 4500 Solothurn / CH | [2023/36] | Erfinder | 01 /
Koller, Horst 8730 Uznach / CH | [2023/36] | Vertreter | Tergau & Walkenhorst Intellectual Property GmbH Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2023/36] | Tergau & Walkenhorst Patentanwälte PartGmbB Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22160078.6 | 03.03.2022 | [2023/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4238887 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | DE | [2023/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2022 | Klassifikation | IPC: | B65D47/38, B65B65/00, B65B3/00, B65B3/04, B65B39/12, B65D51/00, A61J1/06, A61J1/14, A61M39/10, A61M39/16 | [2024/18] | CPC: |
B65D51/002 (EP);
A61J1/1406 (EP);
A61J1/1425 (EP);
B65B3/003 (EP);
B65B3/04 (EP);
B65B39/12 (EP);
B65D47/38 (EP);
A61J1/065 (EP);
A61M2039/1072 (EP);
A61M39/165 (EP);
B65B65/003 (EP);
B65D2251/0015 (EP);
B65D2251/009 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2023/36] | B65D51/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/15] |
Frühere [2023/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERSCHLUSSSYSTEM FÜR EINEN MEDIKAMENTENBEHÄLTER SOWIE MEDIKAMENTENBEHÄLTER MIT EINEM VERSCHLUSSSYSTEM | [2023/36] | Englisch: | CLOSURE SYSTEM FOR A DRUG CONTAINER AND DRUG CONTAINER WITH A CLOSURE SYSTEM | [2023/36] | Französisch: | SYSTÈME DE FERMETURE POUR UN RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS, AINSI QUE RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS DOTÉ D'UN SYSTÈME DE FERMETURE | [2023/36] | Prüfungsverfahren | 05.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/15] | 05.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4954149 (FULLEMANN JAMES S [US]) [A] 1 * figures 1-5 *; | [Y]US5202093 (CLOYD WILLLIAM C [US]) [Y] 1-9 * column 1, lines 35-50; figures 1-7 * * column 5, lines 1-27 *; | [Y]DE9306796U (PHARMA-GUMMI WIMMER WEST GMBH) [Y] 1-9 * figures 1-10 *; | [I]US2004141886 (PY DANIEL [US], et al) [I] 10 * figures 33-38,43,44, 45, 47 *; | [A]US2013270820 (PY DANIEL [US]) [A] 10* paragraph [0061]; figure 5 *; | [A]US2018148232 (CASTILLO EDWARD [US], et al) [A] 1-10 * figures 1-5 *; | [A]WO2020252243 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1-10 * figures 12-25 * | vom Anmelder | EP20200209611 |