EP4063151 - ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ZUR VERSORGUNG MEHRERER TRANSPORTKÜHLEINHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carrier Corporation 13995 Pasteur Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418 / US | [2022/39] | Erfinder | 01 /
SHE, Xu Bloomfield, 06002 / US | 02 /
LIAO, XuQiang Syracuse, 13221 / US | 03 /
VAN WIJK, Ruud 2201GN Noordwijk / NL | 04 /
VAN DER PLAS, Peter 2201GN Noordwijk / NL | 05 /
KWOK, Hiu Lam Syracuse, 13221 / US | [2022/39] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22161929.9 | 14.03.2022 | [2022/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163164728P | 23.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163164728 P | [2022/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4063151 | Datum: | 28.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4063151 | Datum: | 24.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.2022 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00, B60H1/32 | [2022/39] | CPC: |
B60H1/00428 (EP,US);
B60H1/3208 (CN);
F25B49/025 (US);
B60H1/00814 (US);
B60H1/3228 (CN);
B60H1/3229 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] |
Frühere [2022/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ZUR VERSORGUNG MEHRERER TRANSPORTKÜHLEINHEITEN | [2022/39] | Englisch: | ELECTRICAL ARCHITECTURE FOR POWERING MULTIPLE TRANSPORT REFRIGERATION UNITS | [2022/39] | Französisch: | ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION DE MULTIPLES UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION DE TRANSPORT | [2022/39] | Prüfungsverfahren | 24.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | 24.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE102014016939 (LIEBHERR-TRANSPORTATION SYSTEMS GMBH & CO KG [AT]) [Y] 1-14* figure 5 *; | [Y]US2017349078 (DZIUBA ROBERT [US], et al) [Y] 1-14 * paragraph [0029]; figure 1 *; | [Y]WO2018226848 (CARRIER CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0041] , [0042]; figures 2,3 *; | [Y]WO2020068556 (CARRIER CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0073] - [0081]; figures 3,5b,5c *; | [Y]WO2020142066 (THERMO KING CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0070] - [0074]; figure 2 * |