EP4062989 - RUTSCHE, INSBESONDERE WASSERRUTSCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aquarena Holding GmbH Am Mühlweg 8 71131 Jettingen / DE | [2022/39] | Erfinder | 01 /
BRAUN, Rainer 71106 Magstadt / DE | 02 /
ZEBISCH, Florian 73540 Heubach-Lautern / DE | [2022/39] | Vertreter | Mammel und Maser Patentanwälte PartG mbB Tilsiter Straße 3 71065 Sindelfingen / DE | [2024/29] |
Frühere [2022/39] | Patentanwälte Mammel und Maser PartG mbB Tilsiter Straße 3 71065 Sindelfingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22161963.8 | 14.03.2022 | [2022/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110107558 | 25.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021107558 | [2022/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4062989 | Datum: | 28.09.2022 | Sprache: | DE | [2022/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4062989 | Datum: | 17.07.2024 | Sprache: | DE | [2024/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.2022 | Klassifikation | IPC: | A63G21/10 | [2022/39] | CPC: |
A63G21/18 (EP,US);
A63G21/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] |
Frühere [2022/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RUTSCHE, INSBESONDERE WASSERRUTSCHE | [2022/39] | Englisch: | CHUTE, IN PARTICULAR A WATER CHUTE | [2022/39] | Französisch: | TOBOGGAN, NOTAMMENT TOBOGGAN AQUATIQUE | [2022/39] | Prüfungsverfahren | 24.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | 28.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US2002142851 (HUNTER RICHARD D [CA]); | [AD]US2005075180 (DUBETA DAVID J [CA]); | [A]DE202007014719U (HARTWIGSEN FREITZEITANLAGEN GM [DE]) | Prüfung | US2022305394 | vom Anmelder | US2002142851 | US2005075180 |