EP4033773 - VERBINDUNGSVERFAHREN FÜR MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT, MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT UND STEUERTERMINAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.01.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.08.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/30] | Erfinder | 01 /
LIN, Shangbo Guangdong, 523860 / CN | [2022/30] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2022/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22162582.5 | 30.11.2015 | [2022/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201510514729 | 20.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510514729 | [2022/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4033773 | Datum: | 27.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4033773 | Datum: | 15.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.06.2022 | Klassifikation | IPC: | H04N21/436, H04N21/41, H04W4/00, H04N7/00, H04N21/43, H04N21/4363, H04N21/442, H04W4/80, H04W76/14, // H04N5/76, H04W84/18, H04W88/04 | [2022/30] | CPC: |
H04N21/41265 (EP,US);
H04W76/10 (US);
H04N21/43 (EP,US);
H04N21/43615 (EP);
H04N21/43637 (EP);
H04N21/44227 (EP);
H04N7/00 (EP,US);
H04W4/00 (EP,US);
H04W4/80 (EP,US);
H04W76/14 (EP,US);
H04N5/76 (EP,US);
H04W84/18 (EP,US);
H04W88/04 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] |
Frühere [2022/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDUNGSVERFAHREN FÜR MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT, MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT UND STEUERTERMINAL | [2022/30] | Englisch: | CONNECTION METHOD FOR MULTIMEDIA PLAYING DEVICE, MULTIMEDIA PLAYING DEVICE AND CONTROL TERMINAL | [2022/30] | Französisch: | PROCEDE DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE | [2022/49] |
Frühere [2022/30] | PROCÉDÉ DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE | Prüfungsverfahren | 19.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/39] | 19.08.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.11.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.12.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15893541.1 / EP3169086 | Einspruch (Einsprüche) | 16.11.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.02.2023 | CZ | 15.02.2023 | DK | 15.02.2023 | EE | 15.02.2023 | ES | 15.02.2023 | FI | 15.02.2023 | HR | 15.02.2023 | IT | 15.02.2023 | LT | 15.02.2023 | LV | 15.02.2023 | MC | 15.02.2023 | NL | 15.02.2023 | PL | 15.02.2023 | RO | 15.02.2023 | RS | 15.02.2023 | SE | 15.02.2023 | SI | 15.02.2023 | SK | 15.02.2023 | SM | 15.02.2023 | NO | 15.05.2023 | GR | 16.05.2023 | IS | 15.06.2023 | PT | 15.06.2023 | [2024/32] |
Frühere [2024/27] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
IT | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2010260348 (BHOW GUNJAN D [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1,2,6,9,11 * * paragraphs [0017] - [0061] * * paragraphs [0065] - [0069] *; | [A]US2010284389 (RAMSAY MAX [AU], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1, 2C, 3A, 3B, 4B * * paragraphs [0001] , [0002] , [0006] - [0022] * * paragraphs [0054] - [0160] * * paragraphs [0174] - [0179] *; | [A]US2012099594 (LAU DANNIE [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1,2,4-6b,8-10 * * paragraphs [0004] , [0024] - [0042] * * paragraphs [0061] - [0083] * * paragraphs [0096] - [0114] *; | [A]EP2750353 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0004] , [0042] - [0064] * * paragraphs [0068] - [0098] ** paragraphs [0108] , [0119] , [0120] , [0126] * |