EP4068450 - ELEKTROCHEMISCHE VORRICHTUNG UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2024 | Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ningde Amperex Technology Ltd. No.1 Xingang Road Zhangwan Town Jiaocheng District Fujian Province Ningde City, Fujian 352100 / CN | [2022/40] | Erfinder | 01 /
FENG, Qin Ningde City, Fujian Province, 352100 / CN | [2022/40] | Vertreter | Icosa 83 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris / FR | [2022/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22164785.2 | 28.03.2022 | [2022/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202110341771 | 30.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110341771 | [2022/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4068450 | Datum: | 05.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4068450 | Datum: | 02.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.09.2022 | Klassifikation | IPC: | H01M10/052, H01M50/105, H01M50/186, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/528, H01M50/531, H01M10/0525, H01M50/143, H01M50/124 | [2022/44] | CPC: |
H01M10/0525 (EP);
H01M50/186 (EP,US);
B32B27/08 (CN);
B32B27/32 (CN);
H01M50/124 (EP);
H01M50/143 (EP);
H01M50/193 (EP,US);
H01M50/197 (EP,US);
H01M50/198 (EP);
|
Frühere IPC [2022/40] | H01M10/052, H01M50/105, H01M50/186, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/528, H01M50/531, H01M10/0525 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROCHEMISCHE VORRICHTUNG UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2022/40] | Englisch: | ELECTROCHEMICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE | [2022/40] | Französisch: | DISPOSITIF ÉLECTROCHIMIQUE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE | [2022/40] | Prüfungsverfahren | 28.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/40] | 02.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.04.2024 | Einwendungen Dritter | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2629348 (TOPPAN PRINTING CO LTD [JP]) [A] 1-13 * the whole document *; | [Y]US2015372263 (DOUKE HIROKI [JP], et al) [Y] 1-13 * paragraph [0005] - paragraph [0007] * * paragraph [0012] - paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0025] *; | [A]US2019123312 (IMAMOTO JUNYA [JP], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [Y]EP3660941 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) [Y] 1-13 * figure 2 * | sonstige | JP2001297748 | EP3660941 |