EP4253796 - GETRIEBE FÜR EINE WINDTURBINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.09.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VESTAS WIND SYSTEMS A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2023/40] | Erfinder | 01 /
SCHRÖDER, Tim Niklas Dortmund / DE | 02 /
WIMMER, Thomas Tauberrettersheim / DE | 03 /
INGELI, Jan Hattlingen / DE | [2023/40] | Vertreter | Vestas Patents Department Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2023/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22165254.8 | 29.03.2022 | [2023/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4253796 | Datum: | 04.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.2022 | Klassifikation | IPC: | F16H25/06, F03D15/10, F16H57/04 | [2023/40] | CPC: |
F16H57/0486 (EP);
F03D15/10 (EP);
F03D80/707 (EP);
F16H25/06 (EP);
F16H57/0423 (EP);
F16H57/0426 (EP);
F16H57/043 (EP);
F16H57/0471 (EP);
F05B2260/4031 (EP);
Y02E10/72 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GETRIEBE FÜR EINE WINDTURBINE | [2023/40] | Englisch: | TRANSMISSION FOR A WIND TURBINE | [2023/40] | Französisch: | TRANSMISSION POUR ÉOLIENNE | [2023/40] | Prüfungsverfahren | 05.04.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/36] | 26.04.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]RU2165552 (VOROSHILOV ALEKSANDR SERGEEVIC) [X] 1,8-11,14 * figures 13-19 * * paragraphs [0056] - [0074] * [A] 13 [Y] 2-7,12 [I] 15; | [Y]WO2008119418 (WITTENSTEIN AG [DE], et al) [Y] 12 * figures 1, 3a, 3c ** the whole document *; | [Y]DE102015223554 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [Y] 2-7 * figures 1, 2 * * paragraphs [0015] - [0024] *; | [Y]DE102016209654 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 2-7 * figures 1, 2, 3 * * the whole document * | vom Anmelder | US8256327 | US8656809 | US10830328 |