Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
03.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
20.05.2023 | Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung | |
12.05.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
12.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 14.06.2023 [2023/24] |
12.05.2023 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 14.06.2023 [2023/24] |
10.05.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
10.05.2023 | Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung | |
10.05.2023 | Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr | |
23.09.2022 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.10.2022 [2022/43] |
06.04.2022 | Änderung - Vertreter |