EP4261012 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FLEXIBLEN, THERMOPLASTISCHEN VERBUNDROHRS SOWIE THERMOPLASTISCHES VERBUNDROHR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.04.2024 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.09.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.06.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fibron Pipe GesmbH Gollensdorf 24 4300 St. Valentin / AT | [2023/42] | Erfinder | 01 /
Keßler, Andreas 82049 Pullach im Isartal / DE | [2023/42] | Vertreter | Ege Lee & Roider Patentanwälte Wilhelm-Wagenfeld-Straße 24 80807 München / DE | [2023/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22167831.1 | 12.04.2022 | [2023/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4261012 | Datum: | 18.10.2023 | Sprache: | DE | [2023/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.2022 | Klassifikation | IPC: | B29C53/58, B29D23/00, B32B27/00, F16L9/16 | [2023/42] | CPC: |
B29D23/001 (EP);
B29C53/58 (EP);
B32B1/08 (EP);
B32B27/32 (EP);
B32B27/34 (EP);
B32B5/26 (EP);
F16L9/128 (EP);
B32B2260/023 (EP);
B32B2260/046 (EP);
B32B2262/02 (EP);
B32B2262/0269 (EP);
B32B2262/101 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/21] |
Frühere [2023/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FLEXIBLEN, THERMOPLASTISCHEN VERBUNDROHRS SOWIE THERMOPLASTISCHES VERBUNDROHR | [2023/42] | Englisch: | THERMOPLASTIC COMPOSITE PIPE AND METHOD OF MAKING A FLEXIBLE THERMOPLASTIC COMPOSITE PIPE | [2023/42] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE SOUPLE, AINSI QUE TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE | [2023/42] | Prüfungsverfahren | 17.04.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.04.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/21] | 17.04.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3654967 (ATWELL WILLIAM J, et al); | [A]US5893956 (PERRY JR MARNEY DUNMAN [US], et al); | [A]WO2008115857 (DEEPFLEX INC [US], et al); | [A]WO2010026749 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD [JP], et al); | [A]DE102011017328 (HERAEUS NOBLELIGHT GMBH [DE]); | [XI]US2014238977 (DYKSTERHOUSE JOEL A [US]) | vom Anmelder | WO9507428 | WO2017048117 |