EP4112466 - AUTOMATISIERTE WAGENSYSTEME UND -VERFAHREN FÜR EINE INNENKABINE EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.06.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 929 Long Bridge Drive Arlington, VA 22202 / US | [2023/12] |
Frühere [2023/01] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | Erfinder | 01 /
VANDEWALL, Cynthis Anne CHICAGO, 60606-1596 / US | 02 /
BOWEN, Jared Arthur CHICAGO, 60606-1596 / US | 03 /
GRACIELA, Anabel CHICAGO, 60606-1596 / US | 04 /
DEBRECHT, Sebra CHICAGO, 60606-1596 / US | [2023/01] | Vertreter | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2023/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22181143.3 | 27.06.2022 | [2023/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163216561P | 30.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163216561 P | [2023/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4112466 | Datum: | 04.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2022 | Klassifikation | IPC: | B64D11/04 | [2023/01] | CPC: |
B64D11/0007 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/31] |
Frühere [2023/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISIERTE WAGENSYSTEME UND -VERFAHREN FÜR EINE INNENKABINE EINES FAHRZEUGS | [2023/01] | Englisch: | AUTOMATED CART SYSTEMS AND METHODS FOR AN INTERNAL CABIN OF A VEHICLE | [2023/01] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CHARIOT AUTOMATISÉ POUR UNE CABINE INTERNE DE VÉHICULE | [2023/01] | Prüfungsverfahren | 27.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/31] | 27.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2004186760 (METZGER TRACY ALAN [US]) [X] 1,9,10 * paragraphs [0011] , [0 33] , [0 34] , [0 39] - [0041]; figure 3 *; | [X]US2013120163 (KOLLAKOWSKI MALTE [DE]) [X] 1 * figure 3 *; | [A]US2014021690 (BURD PETER JOHN LESLIE [GB]) [A] 5,6 * paragraph [0029]; figures 4A-B *; | [X]US2015057796 (BOODAGHIANS LILLIAN [US]) [X] 1-4,10 * paragraph [0036]; figures 2,5 *; | [Y]US2019009910 (BATES STEVEN [US], et al) [Y] 7,8 * paragraph [0038] *; | [XAY]US2019311318 (BAUER MICHAEL [DE], et al) [X] 1,2,10 * paragraphs [0042] , [0 46]; figures 1-3 * [A] 5,6,11-15 [Y] 7,8; | [A]US2020122836 (CARMONA-PUGA GUILLERMO [DE]) [A] 3,4 * paragraphs [0030] - [0032]; figures 1-3 *; | [A] - Anonymous, "Bin-e", (20210323), URL: https://www.construction21.org/infrastructure/h/bin-e.html, (20221021), XP055973609 [A] 5,6 * the whole document * | [A] - Anonymous, "CleanRobotics: Innovative solutions for a sustainable tomorrow", (20130712), URL: https://cleanrobotics.com/, (20221021), XP055973611 [A] 5,6 * the whole document * |