EP4120264 - VERBESSERTE BLOCK-BASIERTE HARMONISCHE TEILBAND-TRANSPOSITION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2023/03] | VERBESSERTE SUBBANDBLOCKBASIERTE HARMONISCHE TRANSPOSITION | ||
[2023/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.04.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2023/03] | Erfinder | 01 /
VILLEMOES, Lars 113 30 Stockholm / SE | [2023/03] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2023/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22189443.9 | 05.01.2011 | [2023/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201029624110P | 19.01.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 29624110 P | US201033154510P | 05.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 33154510 P | [2023/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4120264 | Datum: | 18.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4120264 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2022 | Klassifikation | IPC: | G10L21/04, G10L19/022, G10L25/18, G10L21/038, G10L19/02 | [2023/03] | CPC: |
G10L21/038 (EP,KR,US);
G10L19/0204 (EP,KR,US);
G10L19/022 (EP,KR,US);
G10L19/032 (KR,US);
G10L21/02 (KR);
G10L21/04 (EP,KR,US);
G10L25/18 (EP,KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/19] |
Frühere [2023/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE BLOCK-BASIERTE HARMONISCHE TEILBAND-TRANSPOSITION | [2023/21] | Englisch: | IMPROVED SUBBAND BLOCK BASED HARMONIC TRANSPOSITION | [2023/03] | Französisch: | TRANSPOSITION HARMONIQUE AMELIORIÉ EN SOUS-BANDE À BASE DE BLOCS | [2023/21] |
Frühere [2023/03] | VERBESSERTE SUBBANDBLOCKBASIERTE HARMONISCHE TRANSPOSITION | ||
Frühere [2023/03] | TRANSPOSITION HARMONIQUE À BASE DE BLOC DE SOUS-BANDE AMÉLIORÉ | Prüfungsverfahren | 03.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/19] | 03.04.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11700033.1 / EP2526550 | EP19175682.4 / EP3564955 | EP20206463.0 / EP3806096 | Einspruch (Einsprüche) | 13.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 09.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 19.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 09.08.2023 | DK | 09.08.2023 | EE | 09.08.2023 | FI | 09.08.2023 | HR | 09.08.2023 | LT | 09.08.2023 | LV | 09.08.2023 | MC | 09.08.2023 | RO | 09.08.2023 | RS | 09.08.2023 | SI | 09.08.2023 | SK | 09.08.2023 | SM | 09.08.2023 | GR | 10.11.2023 | IS | 09.12.2023 | PT | 11.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/37] | CZ | 09.08.2023 | |
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SI | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Frühere [2024/23] | CZ | 09.08.2023 | |
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Frühere [2024/22] | CZ | 09.08.2023 | |
DK | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 09.08.2023 | |
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 09.08.2023 | |
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 09.08.2023 | |
LT | 09.08.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 09.08.2023 | |
GR | 10.11.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]WO9857436 (LILJERYD LARS GUSTAF [SE], et al); | vom Anmelder | WO9857436 | WO02052545 |