EP4141188 - OBERLICHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Energy Saving Lucernari S.r.l. Via Trieste, 569 24033 Calusco d'Adda / IT | [2023/09] | Erfinder | 01 /
VISONE, Salvatore Virgilio 24033 Calusco d'Adda / IT | [2023/09] | Vertreter | Lunati & Mazzoni S.r.L. Via Carlo Pisacane, 36 20129 Milano / IT | [2023/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22192070.5 | 25.08.2022 | [2023/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20210022571 | 31.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT202100022571 | [2023/09] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4141188 | Datum: | 01.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.12.2022 | Klassifikation | IPC: | E04D13/03, E04D13/035 | [2023/09] | CPC: |
E04D13/035 (EP);
E04D13/0351 (EP);
E04D13/0352 (EP);
E04D13/0335 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OBERLICHT | [2023/09] | Englisch: | SKYLIGHT | [2023/09] | Französisch: | LUCARNE | [2023/09] | Prüfungsverfahren | 25.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/09] | 31.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.08.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US8191317 (LUNDSGAARD CHRISTIAN AAGE [DK], et al) [A] 1-10* figure 10 *; | [XI]WO2021156313 (VKR HOLDING AS [DK]) [X] 1,2,5,9 * page 7, lines 16-28 * * page 32, line 21 * * figures 4-7 * [I] 3,4,6-8,10 | vom Anmelder | US6089973 | JP2003009677 | EP1281314 | FR2846487 |