Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
04.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
01.09.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
31.08.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
27.01.2023 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
27.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
29.08.2022 | Änderung - Vertreter |