EP4167062 - BERÜHRUNGSANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Display Co., Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/16] | Erfinder | 01 /
Lee, JaeGyun Paju-si, 10845 / KR | 02 /
Rhe, Ruda Paju-si, 10845 / KR | 03 /
Gwon, Hyangmyoung Paju-si, 10845 / KR | 04 /
Jung, JiHyun Paju-si, 10845 / KR | 05 /
Lee, DeukSu Paju-si, 10845 / KR | 06 /
An, SuChang Paju-si, 10845 / KR | [2023/16] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2023/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22192664.5 | 29.08.2022 | [2023/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210138187 | 18.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210138187 | KR20210189671 | 28.12.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210189671 | [2023/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4167062 | Datum: | 19.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.02.2023 | Klassifikation | IPC: | G06F3/041, G06F3/044, H10K59/40 | [2023/16] | CPC: |
G06F3/04164 (EP,US);
G06F3/0412 (EP,US);
G06F3/0443 (EP,US);
G06F3/0446 (EP);
G06F3/0448 (EP);
H10K59/40 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/47] |
Frühere [2023/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BERÜHRUNGSANZEIGEVORRICHTUNG | [2023/16] | Englisch: | TOUCH DISPLAY DEVICE | [2023/16] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE TACTILE | [2023/16] | Prüfungsverfahren | 29.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/16] | 18.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.05.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2016062164 (CHAE JI-EUN [KR], et al); | [Y]US2021200364 (WON SANG-HYUK [KR], et al); | [XYI]US2021247886 (LEE JAE-GYUN [KR], et al) |