EP4160109 - KÜHLSYSTEM UND LABORGERÄT MIT KÜHLSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thermo Electron LED GmbH Robert-Bosch-Strasse 1 63505 Langenselbold / DE | [2023/14] | Erfinder | 01 /
Peitzberg, Kai 63505 Langenselbold / DE | 02 /
Langer, Daniel 63505 Langenselbold / DE | [2023/14] | Vertreter | Stellbrink & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 10 80538 München / DE | [2023/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22196688.0 | 20.09.2022 | [2023/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110125446 | 30.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021125446 | [2023/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4160109 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | DE | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.02.2023 | Klassifikation | IPC: | F25B1/10, F25B9/00, F25B40/02, B04B15/02 | [2023/14] | CPC: |
F25B1/10 (EP);
F25B9/10 (US);
B04B15/02 (EP,US);
F25B40/02 (EP);
F25B41/33 (US);
F25B43/006 (US);
F25B9/008 (EP,US);
F25B2313/001 (US);
F25B2400/13 (EP);
F25B2400/23 (US);
F25B2600/2509 (EP);
F25B2600/2513 (US);
F25B2700/195 (EP);
F25B2700/197 (EP);
F25B2700/21163 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] |
Frühere [2023/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLSYSTEM UND LABORGERÄT MIT KÜHLSYSTEM | [2023/14] | Englisch: | COOLING SYSTEM AND LABORATORY DEVICE WITH COOLING SYSTEM | [2023/14] | Französisch: | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET APPAREIL DE LABORATOIRE DOTÉ D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | [2023/14] | Prüfungsverfahren | 05.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/45] | 05.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0295377 (HERMLE BERTHOLD GMBH MASCHF [DE]) [A] 1-15 * the whole document *; | [Y]US5509881 (SHARPLES THOMAS D [US]) [Y] 1-15 * & zugehörige Beschreibung;; figure 1 *; | [Y]US6923011 (MANOLE DAN M [US]) [Y] 1-15 * & zugehörige Beschreibung;; figures 1-3 *; | [Y]US7096679 (MANOLE DAN M [US]) [Y] 8,9 * & zugehörige Beschreibung;; figure 9 *; | [Y]EP3015791 (EPPENDORF AG [DE]) [Y] 1-15 * paragraph [0001] - paragraph [0070]; figures 1,2 *; | [A]US2017209874 (HORNEK MATTHIAS [DE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]EP3479903 (SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH [DE]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2021252526 (MÜLLER HEIKO [DE], et al) [A] 1-15* the whole document * |