EP4171070 - HÖRGERÄT MIT EINEM RÜCKKOPPLUNGSSTEUERUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 03.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 06.12.2023 [2023/49] | 03.11.2023 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 06.12.2023 [2023/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oticon A/S Kongebakken 9 2765 Smørum / DK | [2023/17] | Erfinder | 01 /
GUO, Meng DK-2765 Smørum / DK | 02 /
FARMANI, Mojtaba DK-2765 Smørum / DK | 03 /
MENG, Anders DK-2765 Smørum / DK | 04 /
KAULBERG, Thomas DK-2765 Smørum / DK | 05 /
SOMMER, Peter DK-2765 Smørum / DK | [2023/17] | Vertreter | Demant Demant A/S Kongebakken 9 2765 Smørum / DK | [2023/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22200247.9 | 07.10.2022 | [2023/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20210203433 | 19.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 21203433 | [2023/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4171070 | Datum: | 26.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2023 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00 | [2023/17] | CPC: |
H04R25/453 (EP,US);
H04R25/305 (US);
H04R25/505 (US);
H04R25/603 (US);
H04R25/604 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/49] |
Frühere [2023/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HÖRGERÄT MIT EINEM RÜCKKOPPLUNGSSTEUERUNGSSYSTEM | [2023/17] | Englisch: | A HEARING DEVICE COMPRISING A FEEDBACK CONTROL SYSTEM | [2023/17] | Französisch: | DISPOSITIF AUDITIF COMPRENANT UN SYSTÈME DE COMMANDE DE RÉTROACTION | [2023/17] | Prüfungsverfahren | 19.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/49] | 26.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2015243271 (GOLDSTEIN ANDRE L [US]) [Y] 1-5,7,8,12-16 * paragraphs [0018] - [0035] * * figures 1-7 * [A] 6,9-11; | [YA]US2016183012 (PEDERSEN MICHAEL SYSKIND [DK], et al) [Y] 1-5,7,8,12-16 * paragraphs [0001] , [0028] , [0030] , [0053] - [0063] - [0104] - [0146] * * figures 1-7 * [A] 6,9-11; | [A]US2020007995 (PEDERSEN SØREN CHRISTIAN VOIGT [DK], et al) [A] 1-16* paragraphs [0118] - [0146] - [0271] - [0282] * | vom Anmelder | WO2008151970 | - B. RAFAELYM. ROCCASALVA-FIRENZEE. PAYNE, "Feedback path variability modeling for robust hearing aids", J. Acoust. Soc. Am., (20000500), vol. 107, no. 5, pages 2665 - 2673 | - T. SANKOWSKY-ROTHEM. BLAU, "Static and dynamic measurements of the acoustic feedback path of hearing aids on human subjects", Proceedings of Meetings on Acoustics, (20171030), pages 1 - 7 |