EP4369752 - VERFAHREN ZU EINEM AUFBAU EINER STEUERVERBINDUNG, MOBILES ENDGERÄT, SATZ AUS EINEM MOBILEN ENDGERÄT UND EINEM HAUSHALTSGERÄT SOWIE VERFAHREN ZUM NACHRÜSTEN EINES HAUSHALTSGERÄTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JURA ELEKTROAPPARATE AG Kaffeeweltstrasse 10 4626 Niederbuchsiten / CH | [2024/20] | Erfinder | 01 /
Karimian, Amir 4414 Füllinsdorf / CH | [2024/20] | Vertreter | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2024/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22206470.1 | 09.11.2022 | [2024/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4369752 | Datum: | 15.05.2024 | Sprache: | DE | [2024/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2023 | Klassifikation | IPC: | H04W4/80, H04L12/28, H04L67/12 | [2024/20] | CPC: |
H04W4/80 (EP);
H04L12/2803 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/20] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZU EINEM AUFBAU EINER STEUERVERBINDUNG, MOBILES ENDGERÄT, SATZ AUS EINEM MOBILEN ENDGERÄT UND EINEM HAUSHALTSGERÄT SOWIE VERFAHREN ZUM NACHRÜSTEN EINES HAUSHALTSGERÄTS | [2024/20] | Englisch: | METHOD FOR ESTABLISHING A CONTROL CONNECTION, MOBILE TERMINAL, SET OF A MOBILE TERMINAL AND A DOMESTIC APPLIANCE AND METHOD FOR RETROFITTING A DOMESTIC APPLIANCE | [2024/20] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ÉTABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMANDE, TERMINAL MOBILE, ENSEMBLE D'UN TERMINAL MOBILE ET D'UN APPAREIL MÉNAGER ET PROCÉDÉ DE RÉÉQUIPEMENT D'UN APPAREIL MÉNAGER | [2024/20] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2019208421 (ZIRAKNEJAD SIAMAK [US], et al) [X] 1-6,8-13 * abstract * * paragraph [0043] - paragraph [0044] * * paragraph [0061] - paragraph [0068] * * paragraph [0072] - paragraph [0075] * * paragraph [0084] * * figures 3A, 3C * [I] 7,14; | [XI]CN111487880 (HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO, et al) [X] 1,7,12-14 * abstract * * paragraph [0142] - paragraph [0166] *[I] 2-6,8-11 |