EP4212082 - STAUBSAUGER, VORZUGSWEISE HANDSTAUBSAUGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.01.2024 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.06.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh / DE | [2023/29] | Erfinder | 01 /
Walfort, Dennis 33604 Bielefeld / DE | 02 /
Backherms, Volker 49078 Osnabrück / DE | 03 /
Hasenfuhs, Tobias 33330 Gütersloh / DE | [2023/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22212101.4 | 08.12.2022 | [2023/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20220005014 | 12.01.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 202205014 | [2023/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4212082 | Datum: | 19.07.2023 | Sprache: | DE | [2023/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4212082 | Datum: | 19.06.2024 | Sprache: | DE | [2024/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2023 | Klassifikation | IPC: | A47L9/28 | [2023/29] | CPC: |
A47L9/2821 (EP);
A47L9/2842 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/09] |
Frühere [2023/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STAUBSAUGER, VORZUGSWEISE HANDSTAUBSAUGER | [2023/29] | Englisch: | VACUUM CLEANER, PREFERABLY HAND VACUUM CLEANER | [2023/29] | Französisch: | ASPIRATEUR, DE PRÉFÉRENCE ASPIRATEUR À MAIN | [2023/29] | Prüfungsverfahren | 16.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.01.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/09] | 19.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.05.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.05.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102007057589 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE], et al); | [A]DE102008010068 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]); | [A]EP2548490 (MIELE & CIE [DE]) | vom Anmelder | EP2595522 | EP2875767 |