EP4371681 - SETZVORRICHTUNG FÜR EINE BLINDNIETMUTTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bollhoff Otalu S.A.S. Z.I. de l'Albanne Rue Armichède 73490 La Ravoire / FR | [2024/21] | Erfinder | 01 /
MATTLER, Claude 73000 Berberaz / FR | 02 /
CUAZ, Bertrand 73000 Chambery / FR | [2024/21] | Vertreter | HWP Intellectual Property Ridlerstraße 35 80339 München / DE | [2024/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22306688.7 | 17.11.2022 | [2024/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4371681 | Datum: | 22.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2023 | Klassifikation | IPC: | B21J15/04, B21J15/10, B21J15/12, B21J15/20, B21J15/24, B21J15/26, B21J15/28, B25B27/00 | [2024/21] | CPC: |
B21J15/043 (EP);
B21J15/105 (EP);
B21J15/12 (EP);
B21J15/20 (EP);
B21J15/24 (EP);
B21J15/26 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SETZVORRICHTUNG FÜR EINE BLINDNIETMUTTER | [2024/21] | Englisch: | SETTING DEVICE FOR A BLIND RIVET NUT | [2024/21] | Französisch: | DISPOSITIF DE POSE POUR ÉCROU À RIVET AVEUGLE | [2024/21] | Prüfungsverfahren | 06.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/21] | 06.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.01.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US4074554 (SUMMERLIN FREDERICK ARTHUR); | [XAY]US4574612 (TANIKAWA OSAMU [JP]); | [Y]EP0323113 (EMHART INC [US]); | [Y]US6851167 (HARLOW GARY [US], et al); | [Y]EP2093024 (OBER S P A [IT]) | vom Anmelder | DE1945820 | DE4406946 | US5605070 | EP2093024 | EP2093024 | EP3144079 | EP3144079 |