EP4346082 - AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN DRAHTLOSEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN ZUM ZUSAMMENBAU [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2024/14] | AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL | ||
[2024/22] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.06.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.03.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CAIRDAC Centre d'Affaires Renaissance - Bât.D 8, rue de la Renaissance 92160 Antony / FR | [2024/14] | Erfinder | 01 /
REGNIER, Willy 91160 Longjumeau / FR | 02 /
DOHIN, Julien 92170 Vanves / FR | 03 /
NGUYEN-DINH, An 37520 La Riche / FR | [2024/28] |
Frühere [2024/14] | 01 /
Regnier, Willy 91160 LONGJUMEAU / FR | ||
02 /
Dohin, Julien 92170 VANVES / FR | |||
03 /
Nguyen-Dihn, An 37520 La Riche / FR | Vertreter | Dupuis-Latour, Dominique, et al Bardehle Pagenberg SPE SAS SO Square Opéra 5, rue Boudreau 75009 Paris / FR | [2024/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22315218.2 | 27.09.2022 | [2024/14] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4346082 | Datum: | 03.04.2024 | Sprache: | FR | [2024/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4346082 | Datum: | 21.08.2024 | Sprache: | FR | [2024/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2023 | Klassifikation | IPC: | H02N2/18, H02N2/00, A61N1/378, H10N30/30 | [2024/14] | CPC: |
H02N2/186 (EP,US);
A61B5/076 (EP);
A61B5/29 (EP);
A61B5/686 (EP);
A61B5/6861 (EP);
A61B5/6869 (EP);
A61B5/6882 (EP);
A61N1/3785 (EP,US);
H02N2/22 (EP);
H10N30/306 (EP);
A61B2560/0219 (EP);
A61B2562/125 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN DRAHTLOSEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN ZUM ZUSAMMENBAU | [2024/25] | Englisch: | PENDULUM ASSEMBLY WITH INERTIAL MASS MOUNTED ON A PIEZOELECTRIC BLADE, IN PARTICULAR FOR A LEADLESS AUTONOMOUS CARDIAC CAPSULE ENERGY HARVESTER AND A CORRESPONDING ASSEMBLY METHOD | [2024/25] | Französisch: | ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS ET UN PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE CORRESPONDANT | [2024/25] |
Frühere [2024/14] | AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL | ||
Frühere [2024/14] | PENDULUM ASSEMBLY WITH INERTIAL MASS MOUNTED ON A PIEZOELECTRIC BLADE, IN PARTICULAR FOR A LEASURE AUTONOMOUS CARDIAC CAPSULE ENERGY HARVESTER | ||
Frühere [2024/14] | ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS | Prüfungsverfahren | 22.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/14] | 22.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2009174289 (TANNER EDWARD T [US]); | [IA]CN104393787 (UNIV XIAMEN); | [A]CN107355332 (UNIV ZHEJIANG NORMAL); | [A]CN108649837 (UNIV NORTHEAST PETROLEUM); | [A]CN112187102 (UNIV ZHEJIANG NORMAL) | vom Anmelder | WO2018122244 | WO2019001829 | US2019381325 | EP3730185 | US2020338241 | EP3892325 | US2021316148 | EP20220315101 |