EP4288256 - KAMMAUFSATZ UND KIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2023/50] | KAMMBEFESTIGUNG UND KIT | ||
[2024/01] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.02.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.11.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.08.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 09.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Erfinder | 01 /
EIJKELKAMP, Marcus Franciscus 5656 AG Eindhoven / NL | 02 /
DE VRIES, Alwin William 5656 AG Eindhoven / NL | 03 /
PETRELLI, Marcus Cornelis 5656 AG Eindhoven / NL | 04 /
HIN, Theodoor René Maria 5656 AG Eindhoven / NL | 05 /
KINGMA, Pieter 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Vertreter | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22701621.9 | 25.01.2022 | [2023/50] | WO2022EP51559 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20210154841 | 02.02.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 21154841 | [2023/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022167263 | Datum: | 11.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4288256 | Datum: | 13.12.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.08.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4288256 | Datum: | 24.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.08.2022 | Klassifikation | IPC: | B26B19/20, B26B19/38 | [2023/50] | CPC: |
B26B19/20 (EP,CN,KR,US);
B26B19/3813 (EP,KR,US);
F16H19/04 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KAMMAUFSATZ UND KIT | [2024/01] | Englisch: | A COMB ATTACHMENT AND A KIT | [2023/50] | Französisch: | FIXATION DE PEIGNE ET KIT | [2024/01] |
Frühere [2023/50] | KAMMBEFESTIGUNG UND KIT | ||
Frühere [2023/50] | ACCESSOIRE PEIGNE ET KIT | Eintritt in die regionale Phase | 04.09.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.09.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.09.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/50] | 04.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3041726 (HITSON PIERSON H); | [A]WO2015169553 (KONINKL PHILIPS NV [NL]); | [AD]US10307920 (SANCHEZ FELIX [US]) | vom Anmelder | US10307920 |