EP4314243 - VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ZÜCHTUNG VON MIKROBIELLER MASSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.10.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Solar Foods Oy Laserkatu 6 53850 Lappeenranta / FI | [2024/06] | Erfinder | 01 /
VAINIKKA, Pasi 53850 Lappeenranta / FI | 02 /
PITKÄNEN, Juha-Pekka 01640 Vantaa / FI | [2024/06] | Vertreter | Espatent Oy Kaivokatu 10 D 00100 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2024/06] | Moosedog Oy Vähäheikkiläntie 56C 20810 Turku / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22706064.7 | 18.02.2022 | [2024/06] | WO2022FI50105 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20210005382 | 31.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20215382 | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022207963 | Datum: | 06.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4314243 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.10.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.10.2022 | Klassifikation | IPC: | C12N1/20, C12M1/00, C25B1/04, C25B15/08 | [2024/06] | CPC: |
C12N1/20 (EP,IL,US);
C12M35/08 (KR);
C12M23/58 (EP,IL,KR,US);
C12M27/02 (EP,IL,KR,US);
C12M27/10 (US);
C12M41/12 (EP,IL,KR,US);
C12M41/26 (EP,IL,KR,US);
C12M45/00 (EP,IL);
C25B1/04 (EP,IL);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ZÜCHTUNG VON MIKROBIELLER MASSE | [2024/06] | Englisch: | METHODS AND SYSTEMS FOR GROWING MICROBIAL MASS | [2024/06] | Französisch: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES DE CULTURE DE MASSE MICROBIENNE | [2024/06] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/06] | 15.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.04.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2017218404 (SIMPSON SEAN DENNIS [US], et al); | [A]WO2017165244 (KIVERDI INC [US]); | [T]EP3816293 (SOLAR FOODS OY [FI]); |