Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2024084221 | Globale Akte | 14.03.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US17187 | 22.02.2022 | US202218259803 | 22.02.2022 | US202163153402 | 25.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2024508425 | Globale Akte | 27.02.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US17187 | 22.02.2022 | US202163153402 | 25.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN116724105 | Globale Akte | 08.09.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US17187 | 22.02.2022 | US202163153402 | 25.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4298193 | Globale Akte | 03.01.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US17187 | 22.02.2022 | US202163153402 | 25.02.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2022182615 | Globale Akte | 01.09.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US202163153402 | 25.02.2021 |