Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2024150483 | Globale Akte | 09.05.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202218546751 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20230167025 | Globale Akte | 07.12.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2024508746 | Globale Akte | 28.02.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN117203236 | Globale Akte | 08.12.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3208339 | Globale Akte | 25.08.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2022223692 | Globale Akte | 21.09.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4294843 | Globale Akte | 27.12.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022US16776 | 17.02.2022 | US202163150475 | 17.02.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2022178114 | Globale Akte | 25.08.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US202163150475 | 17.02.2021 |