EP4313953 - SELEKTIVE ANGIOTENSIN II REZEPTORLIGANDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.09.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.04.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vicore Pharma AB Kornhamnstorg 53 111 27 Stockholm / SE | [2024/06] | Erfinder | 01 /
FEX, Tomas 431 83 Mölndal / SE | 02 /
OHLSSON, Bengt 431 83 Mölndal / SE | 03 /
HALLBERG, Anders 753 12 Uppsala / SE | 04 /
LARHED, Mats 752 39 Uppsala / SE | [2024/06] | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22714509.1 | 23.03.2022 | [2024/06] | WO2022GB50725 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20210004040 | 23.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202104040 | GB20210013583 | 23.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202113583 | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022200785 | Datum: | 29.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4313953 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.09.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.09.2022 | Klassifikation | IPC: | C07D233/60, C07D401/12, C07D409/12, C07D417/14, A61P9/00, A61P11/00, A61P13/12, A61P37/00, A61K31/4164, A61K31/4178 | [2024/06] | CPC: |
A61P13/12 (EP);
C07D417/14 (EP,US);
A61P11/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07D233/58 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SELEKTIVE ANGIOTENSIN II REZEPTORLIGANDEN | [2024/06] | Englisch: | SELECTIVE ANGIOTENSIN II RECEPTOR LIGANDS | [2024/06] | Französisch: | LIGANDS SÉLECTIFS DU RÉCEPTEUR DE L'ANGIOTENSINE II | [2024/06] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/06] | 18.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.04.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0479479 (MERCK & CO INC [US]); | [YD]WO02096883 (VICORE PHARMA AB [SE], et al); | [YP]WO2021053344 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [YP]WO2021186180 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [XP]WO2021186185 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [YP]WO2022049372 (VICORE PHARMA AB [SE]); | vom Anmelder | US5312820 | GB2281298 | WO9943339 | WO02096883 | WO2004046141 | US2004167176 | US2012035232 | WO2016092329 | WO2016107879 | WO2016139475 | WO2017221012 | WO2019008393 |