EP4337277 - ANPASSBARE UNTERDRUCKTHERAPIEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.11.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | 19.07.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KCI Manufacturing Unlimited Company IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone, Co. Westmeath, N37XF22 / IE | [2024/12] | Erfinder | 01 /
PRATT, Benjamin Andrew Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | 02 /
SEDDON, James Killingworth Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | 03 /
LOCKE, Christopher Brian Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | [2024/12] | Vertreter | Simmons & Simmons City Point One Ropemaker Street London EC2Y 9SS / GB | [2024/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22725558.5 | 11.05.2022 | [2024/12] | WO2022IB54374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163188197P | 13.05.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163188197 P | [2024/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022238919 | Datum: | 17.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4337277 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.11.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.11.2022 | Klassifikation | IPC: | A61M1/00 | [2024/12] | CPC: |
A61M1/80 (EP);
A61M1/966 (EP,US);
A61M1/88 (EP);
A61M2205/3331 (EP);
A61M2205/3358 (EP);
A61M2205/42 (EP);
A61M2205/502 (EP);
A61M2205/583 (EP);
A61M2205/75 (EP);
A61M2209/088 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANPASSBARE UNTERDRUCKTHERAPIEVORRICHTUNG | [2024/12] | Englisch: | CONFORMABLE NEGATIVE-PRESSURE THERAPY DEVICE | [2024/12] | Französisch: | DISPOSITIF DE THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE CONFORMABLE | [2024/12] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/12] | 08.11.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2018296397 (ASKEM BEN ALAN [GB], et al); | [X]US2020000983 (GORDON BENJAMIN [GB], et al) |