EP4188666 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TRENNEN VON MULTISCHICHTVERBUNDMATERIALIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.10.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Palitzsch, Wolfram Heinrich Heine Str. 1c 09599 Freiberg / DE | Für alle benannten Staaten Röver, Ingo Donatsgasse 4 09599 Freiberg / DE | [2023/23] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2023/23] | Vertreter | Rumrich, Gabriele Patentanwältin Limbacher Strasse 305 09116 Chemnitz / DE | [2023/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22730051.4 | 14.04.2022 | [2023/23] | WO2022DE100292 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110109591 | 16.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021109591 | [2023/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022218481 | Datum: | 20.10.2022 | Sprache: | DE | [2022/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4188666 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.10.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.10.2022 | Klassifikation | IPC: | B29B17/02, B29B17/04, H01L31/048, B26F3/00, B02C19/06, B29L9/00 | [2023/23] | CPC: |
B29B17/02 (EP);
B26F3/004 (EP);
B29B17/04 (EP);
H01L31/048 (EP);
B29B2017/0428 (EP);
B29L2009/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TRENNEN VON MULTISCHICHTVERBUNDMATERIALIEN | [2023/23] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR SEPARATING MULTILAYER COMPOSITE MATERIALS | [2023/23] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR SÉPARER DES MATÉRIAUX COMPOSITES MULTICOUCHE | [2023/23] | Eintritt in die regionale Phase | 26.01.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.01.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.01.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/23] | 27.02.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |