EP4281170 - ADAPTER ZUR ERLEICHTERUNG DES BLUTZIEHENS UND DER INFUSION, ZUGEHÖRIGE SYSTEME UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] | 22.03.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417 / US | [2023/48] | Erfinder | 01 /
ISAACSON, S., Ray Layton, UT 84041 / US | [2023/48] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2023/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22743051.9 | 19.01.2022 | [2023/48] | WO2022US12852 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163139621P | 20.01.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163139621 P | [2023/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022159412 | Datum: | 28.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4281170 | Datum: | 29.11.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.07.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 28.07.2022 | Klassifikation | IPC: | A61M39/22, A61M39/24, A61M1/36 | [2023/48] | CPC: |
A61M5/16813 (EP,KR,US);
A61M39/105 (EP,KR,US);
A61M5/1408 (CN);
A61B5/15003 (EP,CN,KR);
A61B5/150221 (EP,KR);
A61B5/150267 (US);
A61B5/150992 (EP,CN,KR,US);
A61B5/153 (CN);
A61M25/0097 (KR,US);
A61M39/0247 (CN);
A61M39/10 (CN);
A61M5/1413 (EP,KR,US);
A61M5/142 (CN);
A61M2005/1403 (EP,CN,KR,US);
A61M2039/0018 (CN);
A61M2039/0202 (CN);
A61M2039/0205 (CN);
A61M2039/0258 (CN);
A61M2039/027 (CN);
A61M2039/1072 (EP,KR,US);
A61M2039/1077 (EP,CN,KR,US);
| C-Set: |
A61M2210/12, A61M2210/005 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADAPTER ZUR ERLEICHTERUNG DES BLUTZIEHENS UND DER INFUSION, ZUGEHÖRIGE SYSTEME UND VERFAHREN | [2023/48] | Englisch: | ADAPTER TO FACILITATE BLOOD DRAW AND INFUSION, RELATED SYSTEMS, AND METHODS | [2023/48] | Französisch: | ADAPTATEUR POUR FACILITER LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN ET LA PERFUSION, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS ASSOCIÉS | [2023/48] | Eintritt in die regionale Phase | 26.07.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.07.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 26.07.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.07.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2004102738 (DIKEMAN W CARY [US], et al) [A] 1-20* ; entire document. *; | [YA]US2010011888 (PAWLISZYN JANUSZ [CA], et al) [Y] 5-7, 17-20 * ; especially para [0063]-[0066], and Fig. 1 B. * [A] 8-13; | [XYA]US9737686 (TRAINER LAWRENCE J [US], et al) [X] 1, 14 * (22.00.2017); entire document, especially col 6 In 34-59, and Fig. 6. * [Y] 5-7, 17-20 [A] 2-4, 8-13, 15-16; | [A]US2019021640 (BURKHOLZ JONATHAN KARL [US], et al) [A] 1-20 * ; entire document. * |