Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
22.03.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] |
22.03.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] |
23.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.10.2023 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
27.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
02.10.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
01.08.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
28.07.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
26.07.2023 | Änderung - Vertreter | |
26.07.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
29.07.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
29.07.2022 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder |