EP4363448 - VERFAHREN ZUR WIEDERHERSTELLUNG EINER LYOPHILISIERTEN FORMULIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.01.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 09.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | 06.09.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | [2024/19] | Erfinder | 01 /
QI, Wei Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | 02 /
REN, Cindy Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | [2024/19] | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [2024/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22747526.6 | 29.06.2022 | [2024/19] | WO2022US35533 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163216616P | 30.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163216616 P | [2024/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023278585 | Datum: | 05.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4363448 | Datum: | 08.05.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.01.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.01.2023 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28, C07K16/30, A61K39/395, A61P35/00 | [2024/19] | CPC: |
C07K16/28 (EP,IL,KR);
A61K39/39591 (EP,IL,KR);
A61K47/10 (KR);
A61K47/183 (KR);
A61K9/0019 (KR);
A61P35/00 (EP,IL,KR);
C07K16/2809 (EP,IL,KR);
C07K16/2878 (EP,IL);
C07K16/3092 (EP,IL);
A61K9/19 (KR);
C07K2317/31 (EP,IL,KR);
C07K2317/622 (EP,IL);
C07K2317/94 (EP,IL,KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR WIEDERHERSTELLUNG EINER LYOPHILISIERTEN FORMULIERUNG | [2024/19] | Englisch: | METHOD OF RECONSTITUTING LYOPHILIZED FORMULATION | [2024/19] | Französisch: | PROCÉDÉ DE RECONSTITUTION D'UNE FORMULATION LYOPHILISÉE | [2024/19] | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.12.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/19] | 12.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.08.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]WO2017021349 (AMGEN RES (MUNICH) GMBH [DE]); | [XI]WO2018204907 (AMGEN INC [US]); | [X]WO2019020745 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al); | [XI]WO2019133961 (AMGEN INC [US], et al); | [I]WO2020072306 (AMGEN INC [US]); | vom Anmelder | US4439196 | US4447224 | US4447233 | US4475196 | US4486194 | US4487603 | US4596556 | US4751180 | WO8809344 | US4790824 | US4935233 | US4941880 | US5064413 | US5312335 | US5383851 | US5399163 | US2002103345 | WO2006020258 | WO2009032782 |