EP4258780 - SUCHRAUMGRUPPENSCHALTVERFAHREN UND -VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vivo Mobile Communication Co., Ltd. No.1, Vivo Road Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 / CN | [2023/41] | Erfinder | 01 /
LI, Dongru Dongguan, Guangdong 523863 / CN | [2023/41] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [2023/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22752246.3 | 08.02.2022 | [2023/41] | WO2022CN75538 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202110184958 | 10.02.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110184958 | [2023/41] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022171085 | Datum: | 18.08.2022 | Sprache: | ZH | [2022/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4258780 | Datum: | 11.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 18.08.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.09.2024 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04W52/02, H04L5/00, H04W72/0453, H04W76/28 | [2024/24] | CPC: |
H04W76/28 (EP,CN,KR,US);
H04W24/02 (CN);
H04L5/001 (EP,KR);
H04L5/0053 (EP,KR);
H04L5/0094 (KR);
H04W52/0216 (EP,KR);
H04W52/0229 (EP,KR);
H04W52/0235 (EP);
H04W52/0248 (KR);
H04W52/028 (EP);
H04W72/0453 (EP,CN);
H04W72/0457 (KR);
|
Frühere IPC [2023/41] | H04W72/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SUCHRAUMGRUPPENSCHALTVERFAHREN UND -VORRICHTUNG | [2023/41] | Englisch: | SEARCH SPACE GROUP SWITCHING METHOD AND APPARATUS | [2023/41] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMUTATION DE GROUPE D'ESPACES DE RECHERCHE | [2023/41] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2023 | Übersetzung eingereicht | 07.07.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 07.07.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CN102104866 (CHINA ACADEMY OF TELECOMM TECH) [A] 1-26 * entire document *; | [A]WO2018128469 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-26 * entire document *; | [A]CN109417762 (BEIJING MI MOBILE SOFTWARE CO LT) [A] 1-26 * entire document *; | [X] - vivo, "Remaining issues on physical DL channel design in unlicensed spectrum", 3GPP Draft; R1-2000307, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , (20200214), vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200224 - 20200306, XP051852796 [X] 1-26 * full text, section 2 * | [A] - Moderator (Lenovo), "Summary of email discussion [101-e-NR-unlic-NRU- DL_Signals_and_Channels-01] on Search Space", 3GPP Draft; R1-2004851, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , (20200530), vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200525 - 20200605, XP051892296 [A] 1-26 * entire document * |