EP4373609 - VERWENDUNG VON DREIWERTIGEN DOTIERTEN CEROXID-ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR ENTFERNUNG BIOLOGISCHER VERUNREINIGUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.01.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 23.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neo Chemicals & Oxides, LLC 8101 E. Prentice Avenue, Suite 525 Greenwood Village, CO 80111 / US | [2024/22] | Erfinder | 01 /
PSARAS, Dimitrios Greenwood Village, CO 80111 / US | 02 /
HANELINE, Mason, Reames Greenwood Village, CO 80111 / US | 03 /
WILLIAMS, Steven Paul Sillamae, 40231 / EE | [2024/22] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [2024/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22753910.3 | 21.07.2022 | [2024/22] | WO2022US37827 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163224317P | 21.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163224317 P | [2024/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023004013 | Datum: | 26.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4373609 | Datum: | 29.05.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.01.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.01.2023 | Klassifikation | IPC: | B01J20/06, B01J20/32, B01J20/28, C02F1/28, C02F1/50 | [2024/22] | CPC: |
B01J20/06 (EP,US);
C01F17/235 (US);
B01J20/2805 (EP);
B01J20/3204 (EP);
B01J20/321 (EP);
B01J20/3212 (EP);
B01J20/3236 (EP);
C02F1/281 (EP,US);
C02F1/288 (EP);
C02F1/50 (EP);
C02F1/001 (EP);
C02F2303/04 (EP);
C02F2307/02 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON DREIWERTIGEN DOTIERTEN CEROXID-ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR ENTFERNUNG BIOLOGISCHER VERUNREINIGUNGEN | [2024/22] | Englisch: | USE OF TRIVALENT DOPED CERIUM OXIDE COMPOSITIONS FOR BIOLOGICAL CONTAMINANT REMOVAL | [2024/22] | Französisch: | UTILISATION DE COMPOSITIONS D'OXYDE DE CÉRIUM DOPÉ TRIVALENT POUR L'ÉLIMINATION DE CONTAMINANTS BIOLOGIQUES | [2024/22] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/22] | 25.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.08.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2009107925 (BURBA III JOHN L [US], et al); | [X]US2009112043 (BURBA III JOHN L [US], et al); | [X]EP2502959 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP [JP]); | [A]WO2015197656 (RHODIA OPERATIONS [FR]) |