Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
28.08.2024 | Änderung durch den Anmelder | |
12.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.04.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
27.04.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
27.04.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
03.04.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
06.02.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
30.01.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
26.01.2024 | Änderung - Vertreter | |
26.01.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.01.2024 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder | |
27.01.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
27.01.2023 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder | |
23.08.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |