EP4384433 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR STEUERUNG EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Autonomous Mobility Germany GmbH Ringlerstraße 17 85057 Ingolstadt / DE | [2024/25] | Erfinder | 01 /
SCHRADER, Moritz 90411 Nürnberg / DE | [2024/25] | Vertreter | Continental Corporation c/o Continental Automotive GmbH Intellectual Property Nordostpark 30 90411 Nürnberg / DE | [2024/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22758139.4 | 03.08.2022 | [2024/25] | WO2022DE200176 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110208814 | 12.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021208814 | [2024/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023016613 | Datum: | 16.02.2023 | Sprache: | DE | [2023/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4384433 | Datum: | 19.06.2024 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.02.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.02.2023 | Klassifikation | IPC: | B62D5/04, B60W30/10, B62D15/02, G05D1/02, G05B11/40, G05B11/42 | [2024/25] | CPC: |
B62D5/046 (EP);
B60W30/10 (EP);
B60W50/00 (EP);
B62D15/025 (EP);
B62D5/0481 (EP);
B60W2050/0001 (EP);
B60W2050/0008 (EP);
B60W2510/202 (EP);
B60W2520/125 (EP);
B60W2520/14 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR STEUERUNG EINES FAHRZEUGS | [2024/25] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING A VEHICLE | [2024/25] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE COMMANDE D'UN VÉHICULE | [2024/25] | Eintritt in die regionale Phase | 12.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/25] | 12.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |