Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2024528012 | Globale Akte | 26.07.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2022EP71424 | 29.07.2022 | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4377149 | Globale Akte | 05.06.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022EP71424 | 29.07.2022 | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE112022003799T | 20.06.2024 | T5 | Prioritätsnummer | Datum | WO2022EP71424 | 29.07.2022 | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2023006983 | Globale Akte | 02.02.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN115675206 | Globale Akte | 03.02.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI827171B | 21.12.2023 | B | TW202304744 | 01.02.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN202110872990 | 30.07.2021 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TW202413145 | 01.04.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN202110872990 | 30.07.2021 |